| 1 | | | Autos ejecutivos promovidos por `Compañía de los Motores Deutz Otto Legitimo Lda.` de Madrid contra Francisco Romeu Vilaplana `por letras de cambio | Fechas: | 19/01/1927 - 25/06/1927 19/01/1927 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Madrid | | N.Control 00093528 Signatura 010386/002 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Cayetano Solbes, en nombre del `Centro Técnico Industrial Ibérico (CITI)`contra Francisco Romeu Vilaplana sobre letras de cambio | Fechas: | 04/06/1926 - 17/06/1926 04/06/1926 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00094383 Signatura 010645/033 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Cine Goya : Jovellanos | Fechas: | 15/11/1949 - 26/11/1949 15/11/1949 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005321 Signatura 006536/112 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Cinematógrafo : Calle del Lavadero (Batoy) | Fechas: | 23/10/1960 - 23/12/1961 23/10/1960 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007014 Signatura 006542/091 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir sala Cine Batoy : Azagador | Fechas: | 08/03/1958 - 17/11/1959 08/03/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002797 Signatura 006451/069 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Expendiduría de leche pasteurizada : Laporta, 4 | Fechas: | 08/06/1931 08/06/1931 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00021449 Signatura 005551/033 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Industria de tejidos (instalación maquinaria y motor) : Juan Cantó, 4 | Fechas: | 28/02/1942 - 11/05/1942 28/02/1942 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00012702 Signatura 003901/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Instalación vaquería : Edificio fábrica de Guillem, Sant Benet bajo | Fechas: | 31/07/1935 - 06/09/1935 31/07/1935 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00000652 Signatura 007560/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Motor para accionar palas de pasteurizar leche : Laporta, 4 | Fechas: | 08/06/1932 - 13/06/1932 08/06/1932 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00014464 Signatura 011490/052 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Reforma portada lechería `Granja Cecilia` : Laporta, 4 | Fechas: | 29/10/1935 - 08/11/1935 29/10/1935 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco Cortés Miralles, José, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00020010 Signatura 005689/128 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Rótulo heladería : San Lorenzo, 12 | Fechas: | 07/04/1948 - 01/06/1948 07/04/1948 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00009902 Signatura 006613/248 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Toldo y rótulo `Granja Cecilia` : Avenida del Generalísimo, 6 | Fechas: | 12/03/1962 - 05/04/1962 12/03/1962 | Productor/es: | Romeu Vilaplana, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00010061 Signatura 006615/099 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|