| 1 | | | Ampliación cuerpo de edificio : Asilo de los Ancianos Desamparados | Fechas: | 05/08/1914 - 16/09/1914 05/08/1914 | Productor/es: | Sanus Aura, Rafael, Presbítero Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00015713 Signatura 007582/118 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Casa del capellán : junto a Asilo de Hermanitas de los pobres | Fechas: | 23/09/1891 - 14/10/1891 23/09/1891 | Productor/es: | Jordá Oñate, Ramón, Presbítero Vilaplana Carbonell, Jorge, Maestro de Obras
| | Expediente | | N.Control 00020842 Signatura 005675/005 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Comprobantes recetas médicas pacientes beneficencia, hospital y asilo | Fechas: | 1939 - 1941 1939 | | Expediente | | N.Control 00028184 Signatura 009261 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Construir Asilo de las Hermanitas de los Pobres : Finca `El Parache` | Fechas: | 04/08/1879 - 07/08/1879 04/08/1879 | Productor/es: | Pajaró Ripoll, Jaime, Presbítero Navarro Martínez, Francisco, Cura párroco Moltó Valor, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00018897 Signatura 005682/124 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Construir dos galerías cubiertas : Asilo, Avenida 14 de Abril, s/n | Fechas: | 14/07/1935 - 05/08/1935 14/07/1935 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Bastán y Boria, Justa
| | Expediente | | N.Control 00000647 Signatura 007560/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Contrato de compra terrenos : Partida del Plá, para la Junta de la Nueva Casa de Desamparados | Fechas: | 03/02/1886 - 04/12/1895 03/02/1886 | Productor/es: | Botella Espinós, Miguel Moltó Mira, Tomás Reig Aguilar-Tablada, Arturo
| | Expediente | | N.Control 00020450 Signatura 005113/012 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Dispensa pago derechos de alcantarilla : Casa-Asilo de las Hermanitas de los Ancianos | Fechas: | 12/03/1890 - 27/03/1890 12/03/1890 | Productor/es: | Jordá Oñate, Ramón, Presbítero
| | Expediente | | N.Control 00019483 Signatura 005684/127 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | [Grupo escolar] | Fechas: | 1905 - 1915 1905 | | Pieza | | N.Control 00039647 Signatura 004452 Archivo Fototeca | |
|
| 9 | | | Vallar solar a espaldas de la Casa Asilo : calles Cura Navarro y Echegaray | Fechas: | 23/05/1941 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00072226 Signatura 011812/108 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|