| 1 | | | Certificación demolición vivienda : Alzamora, 10 | Fechas: | 09/01/1987 - 16/01/1987 09/01/1987 | Productor/es: | Aura Miró, Javier
| | Expediente | | N.Control 00011714 Signatura 003830/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Certificación derribo torre en Cocentaina : calle Rey Don Jaime con Santa Águeda | Fechas: | 29/03/1963 - 06/12/1963 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Richart Sellés, Francisco
| | Expediente | Lugar: | Cocentaina | | N.Control 00071940 Signatura 011813/040 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Comunicación demolición casa : calle San Nicolás, 15 | Fechas: | 25/06/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Payá Boronat, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00072037 Signatura 011812/059 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | Comunicación demolición casa a cuatro plantas : calle del Carmen, 17 y 19 | Fechas: | 04/12/1943 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00072012 Signatura 011812/054 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 5 | | | Comunicación derribo vivienda : San Antonio, 32 | Fechas: | 07/04/1963 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín Gómez Cervera, María
| | Expediente | | N.Control 00068015 Signatura 011809/053 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 6 | | | Comunicación desmonte y demolición plantas superiores : calle de San Roque, 24 | Fechas: | 11/09/1942 - 23/10/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Corbí Farches, Casimiro
| | Expediente | | N.Control 00072040 Signatura 011812/062 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | Comunicación trabajos consolidación de casas : calle Virgen de Agosto, 32 y 36 | Fechas: | 29/11/1942 - 08/10/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00072042 Signatura 011812/064 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Condiciones facultativas para el derribo de la iglesia de San Agustín : Plaza de la República | Fechas: | 14/07/1936 - 17/07/1936 14/07/1936 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00020658 Signatura 007522/037 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Construcción 9 viviendas y demolición edificio existente : Viriato, 18 | Fechas: | 28/09/1977 - 13/03/1980 28/09/1977 | Productor/es: | Cepeda Lomas, José María Briet Barrachina, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022285 Signatura 011535/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Construcción, previa demolición, de un edificio : carretera del Molinar, 44 | Fechas: | 30/04/1970 - 04/06/1971 30/04/1970 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Aura Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004139 Signatura 009144/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Construir supermercado y sótanos de aparcamiento : Lope de Vega, 3 y 5, con entrada por Santa Rosa | Fechas: | 01/02/1985 - 21/01/1987 01/02/1985 | Productor/es: | Roig Alfonso, Juan Lara Ortega, Salvador, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023163 Signatura 011625/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 12 | | | Declaración de ruina finca urbana : Doctor Guerau, 58 (52) | Fechas: | 27/01/1976 - 17/07/1979 27/01/1976 | Productor/es: | Terol Aznar, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00005368 Signatura 009735 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Demoler y construir edificio almacén : General Mola, 58 | Fechas: | 26/09/1955 - 26/10/1955 26/09/1955 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Gosálbez Miralles, Armando
| | Expediente | | N.Control 00002273 Signatura 006444/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Demolición balsa para apertura de calle : Pérez Galdós | Fechas: | 03/10/1932 - 25/10/1932 03/10/1932 | Productor/es: | March Mejía, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00020619 Signatura 007523/038 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Demolición caseta en ruinas : Lado oeste `Virgen de los Lirios` | Fechas: | 08/06/1976 - 21/07/1976 08/06/1976 | | Expediente | | N.Control 00022071 Signatura 011514/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 16 | | | Demolición caseta minusválido : Pasaje Merita (entrada por Francesc Perera) | Fechas: | 07/11/1980 - 27/08/1983 07/11/1980 | Productor/es: | Úbeda Blanes, Gonzalo
| | Expediente | | N.Control 00011433 Signatura 003801/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Demolición cubrimiento de azotea : San Nicolás, 17 | Fechas: | 07/12/1984 - 05/03/1985 07/12/1984 | Productor/es: | Gisbert Brutinel, Elvira Esteve Ponsoda, José L., Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00023151 Signatura 011622/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Demolición de casa junto a la iglesia del convento de San agustín | Fechas: | 29/04/1825 - 02/05/1825 29/04/1825 | | Expediente | | N.Control 00016738 Signatura 005678/086 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Demolición de casa vivienda por estado ruinoso : José Nakens, 51 | Fechas: | 19/12/1936 - 21/12/1936 19/12/1936 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00020664 Signatura 007522/041 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 20 | | | Demolición de casa vivienda por ruina : Rizal, 48 | Fechas: | 18/12/1936 - 20/05/1937 18/12/1936 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00020663 Signatura 007522/040 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|