| 1 | | | Ampliación industria de acabados textiles : San Juan de Ribera, 9 | Fechas: | 15/05/1963 - 12/07/1963 15/05/1963 | Productor/es: | Balart Fabres, Jaime Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010460 Signatura 007444/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliación industria de acabados textiles : Beato Juan de Ribera, 9 | Fechas: | 15/09/1953 - 14/12/1954 15/09/1953 | Productor/es: | Balart Fabres, Jaime Terol Peidro, José, Técnico Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013232 Signatura 003910/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliaciones y elevaciones en edificio de Jaime Balart : Beato Juan de Ribera, 7 y 9 | Fechas: | 11/07/1933 - 11/01/1950 11/07/1933 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00059476 Signatura 011805/033 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | Ampliar edificio industrial : Beato Juan de Ribera, 9 | Fechas: | 07/07/1933 - 14/08/1933 07/07/1933 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00000461 Signatura 007555/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir dos viviendas : Beato Juan de Ribera | Fechas: | 25/09/1934 - 16/01/1935 25/09/1934 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Mestre Asensio, José María, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00000617 Signatura 007559/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir un cobertizo adyacente a la casa : Beato Juan de Ribera, 7 | Fechas: | 16/08/1940 - 18/09/1940 16/08/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00001012 Signatura 006419/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Elevar planta vivienda : Beato Juan de Ribera, 7 | Fechas: | 20/04/1945 - 30/06/1945 20/04/1945 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00001362 Signatura 006427/031 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Reconstrucción fachada : Virgen María, 16 | Fechas: | 18/11/1940 - 07/12/1940 18/11/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00001039 Signatura 006419/060 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Reconstrucción fachada : Virgen María, 14 | Fechas: | 29/04/1940 - 06/07/1940 29/04/1940 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00000979 Signatura 006419/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Sanear planta 5ª y elevar ático : Plaza España, 2 | Fechas: | 17/10/1949 - 29/03/1950 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00070490 Signatura 011811/076 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 11 | | | Sanear planta 5ª y elevar ático : Plaza España, 2 | Fechas: | 17/10/1949 - 16/11/1949 17/10/1949 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Balart Fabres, Jaime
| | Expediente | | N.Control 00001695 Signatura 006435/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Traspaso fábrica de perchados : Beato Juan de Ribera, 9 | Fechas: | 27/09/1951 - 10/11/1951 27/09/1951 | Productor/es: | Balart Fabres, Jaime Gosálbez Botí, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00005682 Signatura 006537/148 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|