| 1 | | | Autos ejecutivos promovidos por José Tomás Doménech contra José Gisbert Serra sobre impago letra de cambio | Fechas: | 01/10/1928 - 20/10/1928 01/10/1928 | Productor/es: | Tomás Doménech, José Gisbert Serra, José
| | Expediente | | N.Control 00094990 Signatura 010249/008 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Convertir ventana en balcón : Barbacana, 6 | Fechas: | 10/01/1923 - 20/01/1923 10/01/1923 | Productor/es: | Tomás Doménech, José Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Briet Montaud, Timoteo, Arquitecto Municipal Pérez Martínez, Rafael, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016699 Signatura 007538/163 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Elevar crujía : Venerable Ridaura, 5 | Fechas: | 29/06/1933 - 22/07/1933 29/06/1933 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Grau Soler, Camilo, Arquitecto Municipal Tomás Doménech, José
| | Expediente | | N.Control 00000459 Signatura 007555/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Elevar crujía : Venerable Ridaura, 5 | Fechas: | 13/06/1933 - 06/07/1933 13/06/1933 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Grau Soler, Camilo, Arquitecto Municipal Tomás Doménech, José
| | Expediente | | N.Control 00000453 Signatura 007555/016 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Enrique Oltra, en nombre de José Tomás Doménech, contra Vicente Pérez Olcina y otros sobre reconstrucción obras en la comunidad de propietarios | Fechas: | 01/02/1930 - 15/07/1931 01/02/1930 | Productor/es: | Oltra Codoñer, Enrique, Procurador Tomás Doménech, José Pérez Olcina, Vicente Lavirgen Martínez, Jorge Amat Gisbert, Camilo
| | Expediente | | N.Control 00096522 Signatura 010410/017 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Federico Ivorra y José Tomás solicitan la clausura de la fuente pública por humedades (denegada) : Venerable Ridaura | Fechas: | 23/05/1935 - 08/07/1935 23/05/1935 | Productor/es: | Ivorra Reig, Federico Tomás Doménech, José
| | Expediente | | N.Control 00020624 Signatura 007522/014 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | José Tomás Doménech contra Antonio Arques Pérez por deudas en la permuta de un caballo | Fechas: | 13/06/1919 - 19/08/1919 13/06/1919 | Productor/es: | Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal Tomás Doménech, José Arques Pérez, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00084084 Signatura 010620/019 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | José Tomás Doménech contra José Serra Payá por impago de deudas | Fechas: | 14/10/1901 - 16/10/1901 14/10/1901 | Productor/es: | Visedo Moltó, Camilo, Juez Municipal Tomás Doménech, José Serra Payá, José
| | Expediente | | N.Control 00033818 Signatura 010263/087 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | José Tomás Doménech en demanda contra José Francés Espí, de la masía `El Chalet` en la partida de Riquer por deudas | Fechas: | 15/03/1912 - 26/03/1912 15/03/1912 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Tomás Doménech, José Francés Espí, José
| | Expediente | | N.Control 00082873 Signatura 010687/006 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 10 | | | Motor en industria de géneros de punto : San Francisco, 54 | Fechas: | 26/02/1924 - 01/04/1924 26/02/1924 | Productor/es: | Tomás Doménech, José Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Albors Raduán, Enrique, Alcalde Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014734 Signatura 011493/057 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Motor para accionar máquina de géneros de punto : Arias Miranda, 38 | Fechas: | 26/10/1923 - 09/11/1923 26/10/1923 | Productor/es: | Tomás Doménech, José Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013934 Signatura 011482/070 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Nombramiento defensor de los menores Blanes Alemany a favor José Tomás Aznar | Fechas: | 02/07/1924 - 26/05/1925 02/07/1924 | Productor/es: | Tomás Doménech, José Blanes Moltó, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00092777 Signatura 010657/028 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|