| 1 | | | Cayetano Solbes, en nombre de José Moltó Jordá, en demanda desahucio contra Tomás Satorre Crespo por necesitar la vivienda | Fechas: | 09/06/1923 - 06/12/1923 09/06/1923 | Productor/es: | Solbes García, Cayetano, Procurador Satorre Crespo, Tomás Moltó Jordá, José
| | Expediente | | N.Control 00092418 Signatura 010878/012 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Demanda desahucio de José Moltó Jordá contra Tomás Satorre Crespo por necesitar la vivienda | Fechas: | 12/03/1924 - 06/08/1924 12/03/1924 | Productor/es: | Moltó Jordá, José Satorre Crespo, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00092447 Signatura 010607/023 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Demanda de Francisco Moltó Jordá para designación de representante legal de su hijo José Moltó Jordá | Fechas: | 21/10/1918 - 30/05/1919 21/10/1918 | Productor/es: | Moltó Jordá, Francisco Moltó Jordá, José Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032709 Signatura 010939/060 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Expropiación casa : Calle Agustín Sardá, 21 | Fechas: | 29/01/1930 - 20/01/1934 29/01/1930 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Moltó Jordá, José
| | Expediente | | N.Control 00020521 Signatura 007523/002 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | José Moltó Jordá, labrador de la heredad Pago de Visedo, contra José Pastor Payá, labrador de la heredad de `Les Solsides`, por impago de deudas | Fechas: | 16/03/1896 - 20/03/1896 16/03/1896 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Moltó Jordá, José Pastor Payá, José
| | Expediente | | N.Control 00033168 Signatura 010677/010 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Justo Corella Calabuig, veterinario, contra José Moltó Jordá por operación quirúrgica y curas realizadas a un mulo | Fechas: | 12/12/1916 - 19/12/1916 12/12/1916 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Corella Calabuig, Justo Moltó Jordá, José
| | Expediente | | N.Control 00083669 Signatura 010352/040 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Motor para accionar amasadora : Santa Marta, 12 | Fechas: | 01/10/1927 - 14/10/1927 01/10/1927 | Productor/es: | Moltó Jordá, José
| | Expediente | | N.Control 00014273 Signatura 011487/061 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Reformar fachada y planta baja : Pintor Casanova, 32 | Fechas: | 07/02/1934 - 27/04/1934 07/02/1934 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Mestre Asensio, José María, Arquitecto Municipal Moltó Jordá, José
| | Expediente | | N.Control 00000447 Signatura 007557/036 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|