| 1 | | | Autos de perpetua memoria promovidos por Virtudes Payá Pérez sobre producto de laboratorio químico farmacéutico | Fechas: | 31/03/1931 - 21/04/1931 31/03/1931 | Productor/es: | Payá Pérez, Virtudes
| | Expediente | | N.Control 00097968 Signatura 010929/009 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Nombramiento regente y traslado farmacia : Polavieja, 25, desde la misma calle nº 22 | Fechas: | 12/05/1926 - 27/05/1926 12/05/1926 | Productor/es: | Sastre Barber, Rafael Monllor Constans, Santiago Payá Pérez, Virtudes
| | Expediente | | N.Control 00028880 Signatura 005773/039 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Perpetua memoria promovida por Virtudes Payá Pérez para acreditar productos farmacéuticos de su difunto esposo Santiago Monllor Constans | Fechas: | 20/01/1928 - 13/03/1928 20/01/1928 | Productor/es: | Payá Pérez, Virtudes
| | Expediente | | N.Control 00095068 Signatura 010785/006 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Perpetua memoria promovida por Virtudes Payá Pérez para acreditar productos farmacéuticos de su difunto esposo Santiago Monllor Constans | Fechas: | 13/08/1923 - 14/08/1925 13/08/1923 | Productor/es: | Payá Pérez, Virtudes Monllor Constans, Santiago
| | Expediente | | N.Control 00092230 Signatura 010322/004 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Pintar portada e instalar farmacia : Libertad, 33 | Fechas: | 01/06/1933 - 13/07/1933 01/06/1933 | Productor/es: | Pérez Aracil, Santiago, Arquitecto Payá Pérez, Virtudes Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000404 Signatura 007555/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | [Retrato de señora] / Cervera | Fechas: | 1880 - 1890 1880 | | Pieza | Lugar: | València | | N.Control 00042257 Signatura 007149 Arxiu Fototeca | |
|
| 7 | | | [Retrato de señorita] / José Asorí | Fechas: | 1870 - 1880 1870 | Autor: | Asorí, José | | Pieza | | N.Control 00042256 Signatura 007148 Arxiu Fototeca | |
|