| 1 | | | Actuaciones en edificio de Francisco Valor Solbes : Beato Juan de Ribera | Fechas: | 21/06/1923 - 22/06/1953 21/06/1923 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00059472 Signatura 011805/032 Arxiu FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 2 | | | Acuerdo particular arbitrio vinos y alcoholes | Fechas: | 15/06/1935 15/06/1935 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Peidro Valor, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00021748 Signatura 005581/019 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Construir almacén con vivienda :Beato Juan de Ribera | Fechas: | 25/05/1923 - 08/06/1924 25/05/1923 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Pascual Pastor, Vicente, Alcalde Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016564 Signatura 007538/067 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 4 | | | Construir casa agrícola : Carretera Callosa, Km. 46, 5 | Fechas: | 26/01/1953 - 27/02/1953 26/01/1953 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001993 Signatura 006438/067 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir minado carretera Callosa para instalar tubería conducción agua : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 10/06/1944 - 09/01/1945 10/06/1944 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001329 Signatura 006426/021 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Declaración de herederos de Rosario Llorens Valor a favor de sus dos hijas y su viudo | Fechas: | 26/09/1935 - 08/10/1935 26/09/1935 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Valor Llorens, Rosario Llorens Valor, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00101331 Signatura 010247/041 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Dos motores eléctricos para fábrica de vinos : Beato Juan de Ribera, 36 | Fechas: | 01/10/1930 - 12/11/1930 01/10/1930 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Pérez Batlle, Ramón, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014668 Signatura 011491/071 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Fábrica de vinos : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 02/03/1950 - 11/04/1950 02/03/1950 | Productor/es: | Valor Lloréns, Piedad Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00005353 Signatura 006536/143 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Industria elaboración vinos (instalación maquinaria y motores) : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 06/02/1950 - 30/04/1951 06/02/1950 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Valor Lloréns, Piedad Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00013250 Signatura 003910/038 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Instalar báscula : Beato Juan de Ribera, 66 | Fechas: | 07/04/1933 - 04/07/1933 07/04/1933 | Productor/es: | Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Grau Soler, Camilo, Arquitecto Municipal Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00000396 Signatura 007554/096 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Juicio contra Francisco Valor Solbes por infracción de la Ley y Reglamento de Pesas y Medidas | Fechas: | 28/05/1916 - 06/06/1916 28/05/1916 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Llopis Pastor, Remigio, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00083478 Signatura 010316/002 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | Nombramiento defensor de los menores Piedad y Rosario Valor Llorens a favor de su tío Cayetano Solbes García | Fechas: | 14/03/1936 - 26/03/1936 14/03/1936 | Productor/es: | Llorens Valor, Rosario Valor Solbes, Francisco Solbes García, Cayetano Valor Lloréns, Piedad Valor Llorens, Rosario
| | Expediente | | N.Control 00096776 Signatura 010371/004 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Registro de depósitos elaboración vino : 1935-1954 | Fechas: | 1935 - 1954 1935 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Peidro Valor, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00032230 Signatura 004945 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Rotulos venta vino y aceite : Virgen María, 18, y San Jaime, 5 | Fechas: | 10/09/1940 - 26/09/1940 10/09/1940 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00009672 Signatura 006613/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Tres electromotores para fábrica de vinos : Beato Juan de Ribera, 74 | Fechas: | 14/07/1934 - 31/08/1934 14/07/1934 | Productor/es: | Valor Solbes, Francisco Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial García Gisbert, Miguel, Ingeniero municipal Botella Asensi, Evaristo, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014670 Signatura 011491/072 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|