| 1 | | | Acristalamiento de terraza : Góngora, 15 | Fechas: | 24/03/1973 - 10/05/1973 24/03/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Hidalgo Beistegui, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00004312 Signatura 009162/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Alinear muro fachada : San Francisco, 6 | Fechas: | 04/11/1941 - 17/11/1941 04/11/1941 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vicens Moltó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001089 Signatura 006422/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Ampliación almacenes : Tinte de la Bolta | Fechas: | 22/11/1943 - 16/12/1943 22/11/1943 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001283 Signatura 006425/035 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliación casa : Pintor Cabrera, 23, planta baja | Fechas: | 10/09/1957 - 22/11/1957 10/09/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Miró Aura, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002583 Signatura 006451/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Ampliación casa : Espronceda, 7 | Fechas: | 12/03/1945 - 12/05/1945 12/03/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001356 Signatura 006427/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Ampliación casa : Espronceda, 7 | Fechas: | 08/04/1949 - 15/06/1949 08/04/1949 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001663 Signatura 006433/054 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Ampliación casa chalet : Las Navas, 26 | Fechas: | 09/10/1957 - 22/11/1957 09/10/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Llácer Belda, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00002601 Signatura 006451/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Ampliación casa con una vivienda : Pintor Cabrera, 108 | Fechas: | 05/09/1953 - 28/10/1953 05/09/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Cantó Miró, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002058 Signatura 006441/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación cocina de vivienda : Carretera Molinar, 18 | Fechas: | 28/07/1976 - 21/09/1976 28/07/1976 | Productor/es: | Miralles Palacios, Adolfo Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022095 Signatura 011515/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 10 | | | Ampliación de edificio : Azagador, 27 | Fechas: | 14/09/1965 - 05/10/1965 14/09/1965 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Nadal Fenollar, Benjamín
| | Expediente | | N.Control 00003505 Signatura 006485/031 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación de edificio : Don Juan de Austria, 8 (antiguo 2) | Fechas: | 20/10/1965 - 09/11/1965 20/10/1965 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Abad Frau, José
| | Expediente | | N.Control 00003541 Signatura 006486/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliación de edificio : Carrasqueta, 1, Olivar, 48 | Fechas: | 12/01/1972 - 05/05/1972 12/01/1972 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Cabrera Sellés, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00004226 Signatura 009153/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 13 | | | Ampliación de edificio de viviendas : Fernán Caballero, 13 | Fechas: | 22/07/1965 - 19/08/1965 22/07/1965 | Productor/es: | Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Silvestre Reig, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00003476 Signatura 006485/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Ampliación de edificio en construcción : Caseta Corbí, 4 | Fechas: | 27/11/1970 - 14/01/1971 27/11/1970 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Aura Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00004097 Signatura 009140/025 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Ampliación de edificio industrial : Beniata | Fechas: | 03/09/1969 - 25/09/1969 03/09/1969 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Blanes Colomina, Carlos Blanes Colomina, Luis
| | Expediente | | N.Control 00003958 Signatura 006512/002 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Ampliación de edificio industrial : Partida de Cotes Altes | Fechas: | 28/04/1972 - 10/06/1972 28/04/1972 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00004240 Signatura 009155/010 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 17 | | | Ampliación de edificio industrial : Bellavista, 28 | Fechas: | 20/09/1971 - 21/10/1971 20/09/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Climent Salvador, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00004176 Signatura 009146/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 18 | | | Ampliación de edificio industrial : Polígono de Sant Benet | Fechas: | 02/05/1973 - 29/12/1973 02/05/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Tormo Satorre, José Juan
| | Expediente | | N.Control 00004397 Signatura 009170/011 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 19 | | | Ampliación de edificio industrial : Cotes Altes, junto camino de Serelles | Fechas: | 07/09/1971 - 30/09/1971 07/09/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Monllor Raduán, Fernando
| | Expediente | | N.Control 00004166 Signatura 009145/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Ampliación de edificio industrial de ´Joaquín Petit y cía´ : San Roque, 9 | Fechas: | 2/10/1971 - 8/11/1971 2/10/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Petit Payá, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00004181 Signatura 009146/008 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|