| 1 | | | Ampliar planta baja con una nave industrial : Perú, 23 | Fechas: | 17/10/1960 - 13/12/1960 17/10/1960 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002908 Signatura 006457/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Aparato calienta-hornos en horno de pan cocer : Mosén Torregrosa, 23 | Fechas: | 06/07/1932 - 12/07/1932 06/07/1932 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial
| | Expediente | | N.Control 00064774 Signatura 011485/077 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 3 | | | Construir edificio viviendas : Perú, 23 | Fechas: | 22/11/1952 - 24/12/1952 22/11/1952 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00001978 Signatura 006438/052 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Cubierta de terraza posterior : Perú, 23, piso 1º | Fechas: | 12/07/1965 - 19/08/1965 12/07/1965 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003473 Signatura 006485/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Declaración de herederos de María Vilaplana Boronat a favor de sus hermanos y sobrino | Fechas: | 20/12/1927 - 29/12/1927 20/12/1927 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Doménech Vilaplana, María Vilaplana Boronat, María
| | Expediente | | N.Control 00094571 Signatura 010327/037 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Declaración de herederos de Rosalía Vilaplana Boronat a favor de su padre Francisco Vilaplana Sempere | Fechas: | 24/11/1927 - 03/12/1927 24/11/1927 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Vilaplana Sempere, Francisco Vilaplana Boronat, Rosalía
| | Expediente | | N.Control 00094570 Signatura 010327/036 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Electromotores para amasadora de pan : Mosén Torregrosa, 23 | Fechas: | 19/11/1926 - 18/01/1927 19/11/1926 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014104 Signatura 011485/020 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Elevar un piso y ampliar planta baja : Perú, 37 | Fechas: | 14/11/1953 - 11/12/1953 14/11/1953 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002080 Signatura 006441/042 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Enlucir fachada : Venerable Ridaura, 5 | Fechas: | 19/11/1923 - 26/11/1923 19/11/1923 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00016760 Signatura 007539/031 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Horno de pan cocer (construcción y apertura) : Mosén Torregrosa, 23 | Fechas: | 29/10/1926 - 26/03/1927 29/10/1926 | Productor/es: | Vilaplana Boronat, Francisco Valls Gadea, Vicente, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021336 Signatura 005546/137 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Reforma planta entresuelo : Mosén Torregrosa, 23 | Fechas: | 22/06/1936 - 26/06/1936 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00070613 Signatura 011811/120 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 12 | | | Traspasos tahona y panadería : Mosén Torregrosa, 23 | Fechas: | 22/08/1963 - 16/09/1963 22/08/1963 | Productor/es: | Castelló Vicedo, Juan Vilaplana Miró, Francisco Vilaplana Boronat, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00007465 Signatura 006545/129 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|