| 1 | | | Ampliar edificio industrial : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 21/08/1959 - 24/09/1959 21/08/1959 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00002829 Signatura 006454/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Elevar una nueva planta : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 10/02/1962 - 24/02/1962 10/02/1962 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00003047 Signatura 006460/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Elevar una planta para almacén : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 27/05/1961 - 14/07/1961 27/05/1961 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00003003 Signatura 006458/026 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Industria de construcción de marcos : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 20/09/1958 - 26/11/1958 20/09/1958 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00006711 Signatura 006540/180 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Industria de construcción de marcos : Pintor Cabrera, 107 | Fechas: | 18/09/1958 - 18/11/1958 18/09/1958 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Botella Mora, Ernesto, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013162 Signatura 003909/010 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Molestias que ocasiona la fábrica de muebles de estilo ´Vila y Vicent, S. L.´ : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 14/03/1974 - 10/12/1974 14/03/1974 | Productor/es: | Picher Jover, Antonio Castelló Silvestre, Josefa Vila Monllor, Carlos García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004854 Signatura 009242/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 7 | | | Reforma local industrial en oficinas y almacén : Ingeniero Vilaplana, 2 | Fechas: | 16/01/1976 - 01/03/1976 16/01/1976 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Monllor Boronat, Roque, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021981 Signatura 011506/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 8 | | | Traslado y reforma de taller de marquetería : Isaac Peral, 20 | Fechas: | 23/06/1967 - 23/01/1968 23/06/1967 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012687 Signatura 003900/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Traslado y reforma de taller de marquetería : Isaac Peral, 20 | Fechas: | 23/06/1967 - 23/01/1968 23/06/1967 | Productor/es: | Vila Monllor, Carlos
| | Expediente | | N.Control 00011170 Signatura 007468/023 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|