| 1 | | | Almacén de Antonio Vicéns (padre) : San Lorenzo, 13, fachada a San Mauro | Fechas: | 06/02/1862 - 17/02/1862 06/02/1862 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Masiá Botella, Rafael, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00018364 Signatura 005680/006 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Antonio Vicens Abad, propietario, contra Antonio Valor Segura, por deudas | Fechas: | 16/10/1891 - 27/10/1891 16/10/1891 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Vicens Abad, Antonio Valor Segura, Antonio Barceló Monllor, Rafael, Procurador judicial
| | Expediente | | N.Control 00032801 Signatura 010814/089 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Antonio Vicens Abad, propietario, contra Joaquín Soriano Francés, de Muro, por deudas | Fechas: | 12/10/1894 - 10/11/1894 12/10/1894 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Vicens Abad, Antonio Soriano Francés, Joaquín Barceló Monllor, Rafael, Procurador judicial
| | Expediente | Lugar: | Muro | | N.Control 00033022 Signatura 010817/057 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Antonio Vicens, representado por el procurador Rafael Barceló, contra Rafael Vidal, impresor, por alquileres vencidos | Fechas: | 22/11/1887 - 25/11/1887 22/11/1887 | Productor/es: | Botella Silvestre, Francisco, Juez Municipal Vicens Abad, Antonio Barceló Montllor, Rafael Vidal Juan, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00080953 Signatura 010633/071 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Conducción de aguas al `Mas del Retor` y al `Mas de Espí` : Barchell y Polop Bajo | Fechas: | 11/03/1912 - 07/05/1912 11/03/1912 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00020949 Signatura 005649/023 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Construcción panteón para la familia Vicens : Cementerio Municipal de Cantagallet | Fechas: | 26/03/1910 - 29/03/1910 26/03/1910 | Productor/es: | Lucini Calleja, Ramón, Arquitecto Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00029321 Signatura 005761/051 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Demanda de Antonio Vicens Abad a Rafael Vidal para que se el condene al pago de deuda. | Fechas: | 17/02/1888 - 23/03/1888 17/02/1888 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Vidal, Rafael Sempere Pascual, Francisco, Juez Municipal
| | Expediente | | N.Control 00032513 Signatura 010595/021 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Demanda desahucio de Antonio Vicens Abad, contra Enrique Sodar Blanes, por impago de alquileres. | Fechas: | 22/02/1901 - 26/02/1901 22/02/1901 | Productor/es: | García Martínez, Manuel, Juez Municipal Vicens Abad, Antonio Sodar Blanes, Enrique Vicens Moltó, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00033740 Signatura 010263/009 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 9 | | | Elevación piso en vivienda : San Francisco, 12 | Fechas: | 19/06/1900 - 04/07/1900 19/06/1900 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00015184 Signatura 005686/007 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Generador de vapor en fábrica textil : edificio `Tinte de Lluch` en la partida de Tintes o Huerta Mayor | Fechas: | 02/01/1900 - 08/03/1900 02/01/1900 | Productor/es: | Vilaplana Juliá, Enrique, Ingeniero Industrial Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00061358 Signatura 003923/040 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Lázaro Mascarell Gironés, procurador, contra Miguel Ochoa Llácer, de Almansa, por impago de sus honorarios | Fechas: | 22/09/1896 - 07/11/1896 22/09/1896 | Productor/es: | Moltó Botella, Eugenio, Juez Municipal Mascarell Gironés, Lázaro, Procurador Ochoa Llácer, Miguel Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | Lugar: | Almansa | | N.Control 00033199 Signatura 010677/040 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 12 | | | [Liquidación sociedad conyugal y división de bienes de la herencia de Antonio Vicens Abad] | Fechas: | 01/02/1914 - 08/05/1915 01/02/1914 | Productor/es: | Albors, (família) Vicens Abad, Antonio Vicens Moltó, Emilia
| | Expediente | Lugar: | Alcoi | | N.Control 00089489 Signatura 012002/123 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS | |
|
| 13 | | | Modificar puerta de tapia del huerto : San Lorenzo, 13, recayente a San Mauro | Fechas: | 04/10/1861 - 22/10/1861 04/10/1861 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00018750 Signatura 005679/381 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Nombramiento guarda particular jurado : Partida de Barchell y monte Sotarroni (Masía del Retor) | Fechas: | 22/01/1884 - 09/02/1884 22/01/1884 | Productor/es: | García Baldó, Bautista Vicens Abad, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00029172 Signatura 005430/018 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Proyecto de invernadero con cerramiento : Calle del Colegio, parte trasera de San Cristóbal, 28 | Fechas: | 01/02/1888 - 08/02/1888 01/02/1888 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Muñoz Giner, Agustín, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00014920 Signatura 005121/036 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 16 | | | Reconstruir casas : San Lorenzo, del 7 hasta el 15 | Fechas: | 23/02/1880 - 02/03/1880 23/02/1880 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Moltó Valor, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00018916 Signatura 005682/143 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 17 | | | Recurso alzada cerramiento jardín : Espaldas Calle San Cristóbal, 28 | Fechas: | 27/07/1883 - 21/09/1887 27/07/1883 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Moltó Valor, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00021108 Signatura 005691/040 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 18 | | | Reedificación casa : San Cristóbal, 28 | Fechas: | 28/06/1886 - 12/07/1887 28/06/1886 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Masiá Valor, Rafael, Maestro de obras
| | Expediente | | N.Control 00019391 Signatura 005684/060 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 19 | | | Reedificación casa `Banca Vicens` : San Francisco, 12, esquina a San Mauro | Fechas: | 18/02/1881 - 13/03/1882 18/02/1881 | Productor/es: | Vicens Abad, Antonio Moltó Valor, José, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00019163 Signatura 005683/027 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|