| 1 | | | Abacería : San Jaime, 26 | Fechas: | 27/03/1942 - 30/05/1942 27/03/1942 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00004944 Signatura 006535/056 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Cambio de nombre lavado y engrase de automóviles en aparcamiento : Tarrasa, 2-10 (posterior) | Fechas: | 20/02/1980 - 11/06/1980 20/02/1980 | Productor/es: | Peidro Gisbert, Héctor Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00060960 Signatura 011710/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Certificación régimen urbanístico solar : Avenida Hispanidad | Fechas: | 14/02/1975 - 08/03/1975 14/02/1975 | Productor/es: | Llopis Carbonell, Luisa Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00011471 Signatura 003809/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Certificación régimen urbanístico solar : República Dominicana | Fechas: | 14/02/1975 - 08/03/1975 14/02/1975 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00011472 Signatura 003809/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Colocar fachada a la alineación oficial : San Jaime, 26 | Fechas: | 18/12/1939 - 20/01/1940 18/12/1939 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Sempere Sempere, Hermenegildo Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000925 Signatura 007563/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construcción casa almacenes y viviendas : Pintor Cabrera, s/n | Fechas: | 11/06/1947 - 30/10/1947 11/06/1947 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00001506 Signatura 006431/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Construir almacén : Terrenos espaldas calle Espronceda | Fechas: | 31/01/1946 - 10/04/1946 31/01/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00001409 Signatura 006428/029 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Construir edificio y bajos para estación de servicio : Plaza Hernán Cortés esquina a Viriato | Fechas: | 22/06/1936 - 26/06/1936 22/06/1936 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo Pérez Aracil, Santiago, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00015388 Signatura 005686/211 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Deficiencias en los servicios higiénicos de las viviendas : San Miguel, 32 | Fechas: | 10/11/1964 - 17/12/1964 10/11/1964 | Productor/es: | Verdú Domínguez, Pedro Vilaplana Picurelli, José Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00013460 Signatura 007493/113 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Denuncia garaje : Tarrasa, 2-6 | Fechas: | 19/12/1979 - 25/01/1980 19/12/1979 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo Llopis Carbonell, Luisa
| | Expediente | | N.Control 00011425 Signatura 003795/050 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Denuncia humedades pared medianera : Pablo Iglesias, 76 | Fechas: | 20/07/1932 - 30/07/1932 20/07/1932 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00020594 Signatura 007523/028 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Derribo fachada y reconstrucción : Santo Domingo, 18 | Fechas: | 10/05/1947 - 27/06/1947 10/05/1947 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00001505 Signatura 006431/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Deslinde de solares de Hermenegildo Sempere, Amparo Cortell, Antonio Segura y Eduardo Alborch : Avenida José Antonio | Fechas: | 28/10/1942 28/10/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Sempere Sempere, Hermenegildo Segura Llácer, Santiago Alborch Orts, Eduardo
| | Expediente | | N.Control 00065596 Signatura 011807/039 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 14 | | | Edificio con instalación frigorífica para conservación de frutas : San Eloy, 9 | Fechas: | 18/03/1967 - 22/09/1967 18/03/1967 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Férriz Hernández, Jerónimo, Ingeniero agrónomo Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00003717 Signatura 006494/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Elevación de dos plantas : Beato Nicolás Factor, 23 | Fechas: | 25/10/1963 - 04/12/1963 25/10/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00003287 Signatura 006470/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Elevar parte posterior vivienda : Caramanchel, 12 | Fechas: | 10/06/1953 - 29/07/1953 10/06/1953 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00002028 Signatura 006439/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | 245$a Elevar planta en construcción : Caramanchel, 12 | Fechas: | 19/08/1953 - 04/09/1953 19/08/1953 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00002049 Signatura 006441/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Elevar un piso con destino a vivienda :Purísima, 1 | Fechas: | 31/10/1940 - 29/11/1941 31/10/1940 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Sempere Sempere, Hermenegildo
| | Expediente | | N.Control 00001034 Signatura 006419/055 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Estacionamiento de vehículos : Tarrasa, 2, 4 y 6 | Fechas: | 31/03/1971 - 31/07/1971 31/03/1971 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo Llopis Carbonell, Luisa
| | Expediente | | N.Control 00009085 Signatura 009225/027 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 20 | | | Instalar boca de riego contra incendios en garaje : Terrasa, 2, 4 y 6 | Fechas: | 31/03/1971 - 29/04/1971 31/03/1971 | Productor/es: | Sempere Sempere, Hermenegildo Llopis Carbonell, Luisa García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004715 Signatura 007433/048 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|