| 1 | | | Claudia Reig Aznar, vecino de Alicante, en demanda de desahucio a María Moncho por falta de pago | Fechas: | 11/03/1928 - 29/05/1928 11/03/1928 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Moncho Llorens, María
| | Expediente | | N.Control 00095486 Signatura 010103/019 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 2 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra Francisco Torregrosa por falta de pago | Fechas: | 02/04/1934 - 24/05/1934 02/04/1934 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Torregrosa Espí, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00101173 Signatura 010552/035 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra José Gironés por falta de pago | Fechas: | 16/12/1932 - 09/01/1933 16/12/1932 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio
| | Expediente | | N.Control 00099525 Signatura 010698/081 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra José Román Ponciano por falta de pago | Fechas: | 10/09/1934 - 22/11/1934 10/09/1934 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Román Ponciano, José
| | Expediente | | N.Control 00101209 Signatura 010552/071 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra Rosa Gil por falta de pago | Fechas: | 02/07/1932 - 15/07/1932 02/07/1932 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Gil Albors, Rosa
| | Expediente | | N.Control 00099467 Signatura 010698/040 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra Vicente Gimeno por falta de pago | Fechas: | 15/01/1934 - 31/01/1934 15/01/1934 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Gimeno Camarena, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00101154 Signatura 010552/016 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Claudio Reig Aznar en demanda de desahucio contra Vicente Jordá por falta de pago | Fechas: | 15/01/1934 - 31/01/1934 15/01/1934 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Jordá Moltó, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00101155 Signatura 010552/017 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 8 | | | Electromotor en industria de `Aparisi y Cía.` : Beniata | Fechas: | 30/04/1921 - 12/05/1921 30/04/1921 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00014298 Signatura 011489/011 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 9 | | | Electromotor en serrería mecánica : Oliver, 10 | Fechas: | 15/03/1922 - 03/04/1922 15/03/1922 | Productor/es: | Zaragoza Sendra, Germán Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal Pérez Martínez, Rafael, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014426 Signatura 011489/064 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 10 | | | Electromotor para telares mecánicos : Alicante, frente `Garage Ford` | Fechas: | 12/04/1922 - 30/07/1922 12/04/1922 | Productor/es: | Pérez Jordá, Santiago Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014340 Signatura 011489/032 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 11 | | | Electromotor `Torres y Vivó` para telares mecánicos : Beniata, detrás del Garaje Ford | Fechas: | 30/06/1921 - 10/07/1921 30/06/1921 | Productor/es: | Soler Abad, Rogelio Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00014344 Signatura 011489/035 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Enrique Oltra, en nombre de Claudio Reig Aznar, en demanda de desahucio contra José Gisbert por falta de pago | Fechas: | 17/10/1930 - 31/10/1930 17/10/1930 | Productor/es: | Oltra Codoñer, Enrique, Procurador Reig Aznar, Claudio
| | Expediente | | N.Control 00096721 Signatura 010749/064 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 13 | | | Instalar electromotor en taller de carpintería : Calle del Carmen, 31 | Fechas: | 06/06/1921 - 28/06/1921 06/06/1921 | Productor/es: | Colomer Tomás, Agustín Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013887 Signatura 011482/023 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 14 | | | Motor en panadería : San Mateo, 11 | Fechas: | 29/03/1922 - 09/04/1922 29/03/1922 | Productor/es: | Serralta Jordá, Francisco Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial Cort Merita, José, Ingeniero municipal Pérez Martínez, Rafael, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014566 Signatura 011492/076 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Pedro Miralles Abad contra Claudio Reig Aznar sobre pago de cantidad | Fechas: | 17/01/1928 - 31/01/1928 17/01/1928 | Productor/es: | Reig Aznar, Claudio Miralles Abad, Pedro
| | Expediente | | N.Control 00095335 Signatura 010416/012 Arxiu FONDO JUZGADOS | |
|
| 16 | | | Seis electromotores y transformador de electricidad en fábrica de paños : Beniata | Fechas: | 28/04/1921 - 06/04/1927 28/04/1921 | Productor/es: | Gimeno Botella, Vicente Reig Aznar, Claudio, Perito Industrial Cort Botí, Alfonso, Ingeniero industrial García Gisbert, Miguel, Ingeniero industrial Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Albors Raduán, Enrique, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014309 Signatura 011489/019 Arxiu ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|