N.Control 00014771 Signatura 011494/044 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
5
José Gisbert en representación de Santiago Monllor Constans, en demanda de desahucio contra Antonio Peña Llácer, por falta de pago del alquiler convenido
Fechas:
09/02/1910 - 17/02/1910 09/02/1910
Productor/es:
Puig Martínez, César, Juez Municipal Monllor Constans, Santiago Peña Llácer, Antonio Gisbert Torregrosa, José, Procurador
Expediente
N.Control 00082704 Signatura 010572/023 Archivo FONDO JUZGADOS
6
Motor eléctrico para laboratorio farmacéutico `Viuda de Santiago Monllor` : Lauria, 2
Fechas:
28/11/1934 - 28/12/1934 28/11/1934
Productor/es:
Monllor Constans, Santiago Terol Monllor, Antonio Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial García Gisbert, Miguel, Ingeniero municipal
Expediente
N.Control 00014847 Signatura 011494/073 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
7
Nombramiento guarda particular jurado : Partida de La Canal Baja (heredad `El Estepar`)
Fechas:
18/09/1912 - 02/11/1912 18/09/1912
Productor/es:
Domínguez Linares, Tomás Monllor Constans, Santiago
Expediente
N.Control 00029308 Signatura 005433/025 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
8
Nombramiento regente y traslado farmacia : Polavieja, 25, desde la misma calle nº 22
Fechas:
12/05/1926 - 27/05/1926 12/05/1926
Productor/es:
Sastre Barber, Rafael Monllor Constans, Santiago Payá Pérez, Virtudes
Expediente
N.Control 00028880 Signatura 005773/039 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
9
Perpetua memoria promovida por Virtudes Payá Pérez para acreditar productos farmacéuticos de su difunto esposo Santiago Monllor Constans
Fechas:
13/08/1923 - 14/08/1925 13/08/1923
Productor/es:
Payá Pérez, Virtudes Monllor Constans, Santiago
Expediente
N.Control 00092230 Signatura 010322/004 Archivo FONDO JUZGADOS
10
Traslado farmacia : Calle del Mercado, 22, desde San Nicolás, 1
Fechas:
14/06/1890 14/06/1890
Productor/es:
Monllor Constans, Santiago
Expediente
N.Control 00028846 Signatura 005773/009 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
11
Traspaso de farmacia : Calle del Mercado, 22 (Farmacia Central)
Fechas:
15/10/1894 - 27/10/1894 15/10/1894
Productor/es:
Monllor Constans, Santiago Alfonso Espinós, Francisco
Expediente
N.Control 00028849 Signatura 005773/012 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
12
Traspaso de farmacia : Polavieja, 22 (Farmacia Central)
Fechas:
26/10/1908 - 05/11/1906 26/10/1908
Productor/es:
Monllor Constans, Santiago Alfonso Espinós, Francisco
Expediente
N.Control 00028854 Signatura 005773/017 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL