| 1 | | | Acondicionar planta del Hotel Reconquista para instalar el Centro Expositor Permanente de Manufacturas y Artesanía : Avenida Puente San Jorge | Fechas: | 21/12/1971 - 27/01/1972 21/12/1971 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vilaplana Satorre, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00004193 Signatura 009151/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Acristalamiento de terraza : Góngora, 15 | Fechas: | 24/03/1973 - 10/05/1973 24/03/1973 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Hidalgo Beistegui, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00004312 Signatura 009162/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Adaptación para vivienda unifamiliar : Fernan Caballero | Fechas: | 19/05/1949 - 15/06/1949 19/05/1949 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Grima Carrillo, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00001667 Signatura 006433/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Alcantarillado del vertedero : Paseo de Cervantes | Fechas: | 07/07/1947 - 19/11/1948 07/07/1947 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00012963 Signatura 007487/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Alinear muro fachada : San Francisco, 6 | Fechas: | 04/11/1941 - 17/11/1941 04/11/1941 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Vicens Moltó, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00001089 Signatura 006422/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | [Almuerzo en el Círculo Industrial] / Foto Studio | Fechas: | 1960 - 1965 1960 | Autor: | Vicens Pérez, José | | Pieza | | N.Control 00043113 Signatura 008005 Archivo Fototeca | |
|
| 7 | | | [Almuerzo en el Círculo Industrial] | Fechas: | 1960 - 1965 1960 | | Pieza | | N.Control 00043108 Signatura 008000 Archivo Fototeca | |
|
| 8 | | | Ampliación : General Mola, 64 | Fechas: | 17/07/1954 - 08/09/1954 17/07/1954 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Carbonell Juliá, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00002159 Signatura 006442/034 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Ampliación almacenes : Tinte de la Bolta | Fechas: | 22/11/1943 - 16/12/1943 22/11/1943 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Monllor Boronat, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001283 Signatura 006425/035 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Ampliación bajos : José Antonio, 32 | Fechas: | 31/07/1959 - 11/09/1959 31/07/1959 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Peiró Izquierdo, José
| | Expediente | | N.Control 00002826 Signatura 006454/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Ampliación casa : Tosal, 39 | Fechas: | 24/06/1946 - 22/08/1946 24/06/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Vicens Monllor, Serafín
| | Expediente | | N.Control 00001436 Signatura 006430/017 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Ampliación casa : Carretera Játiva a Alcoy, a espaldas de la caseta de Peones camineros | Fechas: | 10/01/1942 - 16/03/1942 10/01/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Encarnación Tordera, Teodora
| | Expediente | | N.Control 00001102 Signatura 006422/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 13 | | | Ampliación casa : Entenza, 81 | Fechas: | 13/10/1950 - 22/11/1950 13/10/1950 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Jordá, Isidro
| | Expediente | | N.Control 00001790 Signatura 006436/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Ampliación casa : Góngora, esquina Entenza | Fechas: | 03/11/1944 - 09/01/1945 03/11/1944 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Ferrándiz Cantó, Adolfo
| | Expediente | | N.Control 00001330 Signatura 006426/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 15 | | | Ampliación casa : Pintor Cabrera, 23, planta baja | Fechas: | 10/09/1957 - 22/11/1957 10/09/1957 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Miró Aura, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00002583 Signatura 006451/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 16 | | | Ampliación casa : San Vicente, s/n | Fechas: | 27/03/1947 - 27/06/1947 27/03/1947 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Torregrosa Beviá, José
| | Expediente | | N.Control 00001480 Signatura 006430/061 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Ampliación casa : Perú, 61 | Fechas: | 30/04/1962 - 23/06/1962 30/04/1962 | Productor/es: | Aracil Bellod, José Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Miró Juan, Elvira
| | Expediente | | N.Control 00003101 Signatura 006460/038 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 18 | | | Ampliación casa : Espronceda, 7 | Fechas: | 12/03/1945 - 12/05/1945 12/03/1945 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001356 Signatura 006427/025 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Ampliación casa : San Jaime, 25 | Fechas: | 06/02/1948 - 03/03/1948 06/02/1948 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Segura Payá, Tomás
| | Expediente | | N.Control 00001589 Signatura 006432/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 20 | | | Ampliación casa : Espronceda, 7 | Fechas: | 08/04/1949 - 15/06/1949 08/04/1949 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Pérez Sempere, Rafael
| | Expediente | | N.Control 00001663 Signatura 006433/054 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|