| 1 | | | Acta de la junta general de la Corporación Fábrica de Paños de fecha 20/10/1931 | Fechas: | 21/10/1931 21/10/1931 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00099638 Signatura 012001/671 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Ampliaciones y reformas en fábrica de tejidos de Llopis y Colomer : Lope de Vega | Fechas: | 01/05/1921 - 29/04/1943 01/05/1921 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Aracil Aznar, Joaquín
| | Expediente | | N.Control 00059041 Signatura 011803/005 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 3 | | | Ampliar edificio industrial : Lope de Vega, 3 y 5 | Fechas: | 06/11/1939 - 15/12/1939 06/11/1939 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00000914 Signatura 007563/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Ampliar edificio industrial : Lope de Vega | Fechas: | 22/11/1921 - 09/12/1921 22/11/1921 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016335 Signatura 007540/072 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Ampliar nave de telares : Lope de Vega | Fechas: | 07/07/1921 - 22/07/1921 07/07/1921 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00016297 Signatura 007540/034 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Anteproyecto instalación banco : Avenida Generalísimo, 25, esquina Plaza Pintor Gisbert | Fechas: | 01/01/1944 - 05/02/1944 01/01/1944 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00058922 Signatura 011798/020 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 7 | | | [Borrador justiprecio edificio] : Calle Anselmo Aracil, 32 | Fechas: | [Década de 1920] de 1920 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00075504 Signatura 011806/044 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 8 | | | Certificación del acta de 10 de noviembre de 1932 | Fechas: | 10/11/1932 - 12/11/1932 10/11/1932 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Martí Pérez, Benito
| | Expediente | | N.Control 00097244 Signatura 012001/018 Archivo FONDO REAL FÁBRICA DE PAÑOS | |
|
| 9 | | | Construir cobertizo : Lope de Vega, 3 y 5 espaldas | Fechas: | 25/03/1947 - 31/10/1947 25/03/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00001488 Signatura 006431/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Construir cobertizo provisional : calle Lope de Vega, 3 y 5 | Fechas: | 25/03/1947 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00058923 Signatura 011798/021 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 11 | | | Copia del acta de 22 de septiembre de 1932 de la Corporación Fábrica de Paños | Fechas: | 22/09/1932 22/09/1932 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00099730 Signatura 012001/705 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 12 | | | Fábrica de paños (instalación maquinaria y electromotores) : Lope de Vega | Fechas: | 04/02/1922 - 07/04/1922 04/02/1922 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Cort Merita, José, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014138 Signatura 011485/054 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 13 | | | Instalar motores a gas-oil y generador de vapor en fábrica de aprestos y acabados : Calle Alicante, zona Caldera del Gas | Fechas: | 26/03/1945 - 19/06/1954 26/03/1945 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Espí Gilabert, Ezequiel López Aracil, Luis, Perito Industrial Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012862 Signatura 003904/032 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 14 | | | Motores eléctricos en fábrica de paños : Lope de Vega | Fechas: | 05/02/1924 - 14/03/1924 05/02/1924 | Productor/es: | Llopis Aparisi, Miguel Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00014139 Signatura 011485/055 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 15 | | | Reforma y ampliación edificio : Avenida Generalísimo, 25, esquina Plaza Pintor Gisbert | Fechas: | 28/01/1942 - 02/12/1948 28/01/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00058921 Signatura 011798/019 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 16 | | | Reforma y ampliación edificio : Avenida Generalísimo, 25, esquina Plaza Pintor Gisbert | Fechas: | 14/02/1942 - 07/11/1945 14/02/1942 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00001109 Signatura 006422/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 17 | | | Reforma, ampliar y sanear casa : Avenida Generalísimo, 24 | Fechas: | 01/07/1946 - 01/05/1947 01/07/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00058924 Signatura 011798/022 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 18 | | | Reforma, ampliar y sanear casa : Avenida Generalísimo, 24 | Fechas: | 21/04/1946 - 19/07/1946 21/04/1946 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00001430 Signatura 006430/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 19 | | | Traspaso fábrica de tejidos e hilados : Lope de Vega, 5 | Fechas: | 23/08/1950 - 03/10/1950 23/08/1950 | Productor/es: | Payá Jordá, Miguel Llopis Aparisi, Miguel
| | Expediente | | N.Control 00005448 Signatura 006536/231 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|