| 1 | | | Construcción retretes : San Nicolás, 153 | Fechas: | 06/08/1930 - 01/09/1930 06/08/1930 | Productor/es: | Linares Sempere, Eugenio Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00017707 Signatura 007547/042 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 2 | | | Demanda desahucio de Eugenio Linares Sempere contra Antonio Reig Antolí por falta de pago del alquiler convenido | Fechas: | 10/02/1915 - 17/02/1915 10/02/1915 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Linares Sempere, Eugenio Reig Antolí, Antonio
| | Expediente | | N.Control 00083043 Signatura 010957/017 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 3 | | | Demanda desahucio de Eugenio Linares Sempere contra Concepción Abad Blanquer por falta de pago del alquiler convenido | Fechas: | 04/02/1915 - 12/02/1915 04/02/1915 | Productor/es: | Pastor Muntó, Juan, Juez Municipal Linares Sempere, Eugenio Abad Blanquer, Concepción
| | Expediente | | N.Control 00083042 Signatura 010957/016 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 4 | | | Demanda desahucio de Eugenio Linares Sempere contra Roberto Colomina Peidro por necesitar la vivienda | Fechas: | 02/02/1924 - 03/07/1924 02/02/1924 | Productor/es: | Linares Sempere, Eugenio Colomina Peidro, Roberto
| | Expediente | | N.Control 00092443 Signatura 010607/018 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 5 | | | Eugenio Linares Semper en demanda de desahucio a José Santacreu Torres por falta de pago | Fechas: | 17/09/1928 - 29/09/1928 17/09/1928 | Productor/es: | Linares Sempere, Eugenio Santacreu Torres, José
| | Expediente | | N.Control 00095538 Signatura 010103/071 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 6 | | | Expediente instruido para inscribir en el Registro Civil la desaparición de Emilio Linares Sempere : 1939 | Fechas: | 02/11/1939 - 28/03/1940 02/11/1939 | Productor/es: | Linares Sempere, Emilio Linares Sempere, Eugenio
| | Expediente | | N.Control 00097665 Signatura 010716/030 Archivo FONDO JUZGADOS | |
|
| 7 | | | Instalación retretes : San Jaime, 37 | Fechas: | 10/01/1931 - 28/01/1931 10/01/1931 | Productor/es: | Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Linares Sempere, Eugenio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal
| | Expediente | | N.Control 00000044 Signatura 007550/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Reforma en fachada : Buenaventura, 12 | Fechas: | 29/04/1925 - 12/05/1925 29/04/1925 | Productor/es: | Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Municipal Linares Sempere, Eugenio
| | Expediente | | N.Control 00016944 Signatura 007541/036 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|