| 1 | | | Cesión agencia de transportes de `Viuda de Tadeo Juan` a `Unión de Transportes, S.A.` : Entenza, 29 | Fechas: | 08/11/1973 - 27/02/1974 08/11/1973 | Productor/es: | Juliá Tormo, José Pascual Juan Rico, Tadeo Juan Rico, Vicente
| | Expediente | | N.Control 00008796 Signatura 009235/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
| 2 | | | Construir edificio para viviendas y locales comerciales : Sabadell, 18 y 20 | Fechas: | 05/07/1966 - 16/01/1967 05/07/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Juan Rico, Tadeo
| | Expediente | | N.Control 00003600 Signatura 006490/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |