| 1 | | | Ampliación y traslado de taller de confección de hombreras : Virgen María, 33 | Fechas: | 19/06/1964 - 04/01/1965 19/06/1964 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00010816 Signatura 007452/053 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Cambio de titular de fábrica de hombreras : VIrgen María, 44, bajos | Fechas: | 29/12/1969 - 29/01/1970 29/12/1969 | Productor/es: | Matarredona Reig, Vicente Gomis Nadal, Emilio García Payá, Roberto, Ingeniero municipal
| | Expediente | | N.Control 00004649 Signatura 007433/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Casa vivienda a tres plantas : Isabel La Católica | Fechas: | 26/05/1951 - 08/10/1952 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00067157 Signatura 011808/091 Archivo FONDO JOAQUÍN ARACIL | |
|
| 4 | | | Construir edificio industrial con vivienda : Isabel La Católica | Fechas: | 26/05/1951 - 06/06/1951 26/05/1951 | Productor/es: | Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00001855 Signatura 006437/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Denuncia industria de metalistería : Virgen María, 44 | Fechas: | 13/07/1963 - 04/10/1963 13/07/1963 | Productor/es: | Pérez Moltó, Francisco Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00010534 Signatura 007445/036 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Instalar maquinaria de coser `Hombreras Egmis` : Virgen María, 42 | Fechas: | 11/04/1949 - 09/06/1949 11/04/1949 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio Picher Valls, Modesto, Técnico industrial
| | Expediente | | N.Control 00074214 Signatura 003914/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Mercería y paquetería : José Antonio, 22 | Fechas: | 05/10/1954 - 07/01/1955 05/10/1954 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00006028 Signatura 006538/186 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Molestias de industria de metalistería : Virgen María, 44 | Fechas: | 11/03/1963 - 03/05/1963 11/03/1963 | Productor/es: | Pérez Moltó, Francisco Gomis Nadal, Emilio
| | Expediente | | N.Control 00010593 Signatura 007443/003 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Reforma y sustitución maquinaria taller metalistería : Virgen María, 44 | Fechas: | 01/06/1964 - 14/01/1965 01/06/1964 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012245 Signatura 003890/022 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Taller confección `Hombreras Egmis` : Virgen María, 44 | Fechas: | 19/02/1953 - 05/08/1954 19/02/1953 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio López Aracil, Luis, Perito Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012244 Signatura 003890/021 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 11 | | | Taller de metalistería : Virgen María, 44 | Fechas: | 25/09/1962 - 15/05/1963 25/09/1962 | Productor/es: | Gomis Nadal, Emilio Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00010329 Signatura 007439/024 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Traslado fábrica de chocolates ´López Pérez S.R.C.´ : José Antonio, 20, desde la misma calle nº 47 | Fechas: | 23/01/1954 - 16/12/1957 23/01/1954 | Productor/es: | López Pérez, Joaquín Gomis Nadal, Emilio Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00012800 Signatura 003903/012 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|