| 1 | | | Ampliación edificio parte posterior : Pintor Cabrera, 44 | Fechas: | 25/03/1964 - 08/07/1964 25/03/1964 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00003369 Signatura 006476/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Construcción de un altillo en planta baja : Fernán Caballero, 18 y 20 | Fechas: | 21/10/1975 - 12/30/1975 21/10/1975 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto Sellés Laliga, Francisco, Aparejador municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00004628 Signatura 009212/007 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 3 | | | Construir casa almacén : Pintor Cabrera y Fernán Caballero | Fechas: | 20/05/1946 - 04/07/1946 20/05/1946 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00001432 Signatura 006430/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir edificio para almacén : Pintor Cabrera, 42 | Fechas: | 11/05/1962 - 26/06/1962 11/05/1962 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00003096 Signatura 006460/033 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio para viviendas : Reconquista | Fechas: | 09/05/1958 - 24/06/1958 09/05/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00002657 Signatura 006452/018 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir edificio para viviendas : Pintor Cabrera, 44 | Fechas: | 11/07/1953 - 04/09/1953 11/07/1953 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00002039 Signatura 006441/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Elevación cuatro plantas : Pintor Cabrera, 42 | Fechas: | 22/10/1963 - 04/12/1963 22/10/1963 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00003265 Signatura 006469/013 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Elevar edificio para viviendas : Fernán Caballero, 18 | Fechas: | 02/06/1958 - 29/07/1958 02/06/1958 | Productor/es: | Cortés Miralles, José, Arquitecto Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00002685 Signatura 006452/046 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Industria de aderezo de aceitunas : Fernán Caballero, 20 | Fechas: | 20/02/1964 - 24/05/1965 20/02/1964 | Productor/es: | Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00010709 Signatura 007450/053 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Obras ampliación edificio industrial : Fernán Caballero, 18 | Fechas: | 16/11/1973 - 17/05/1974 16/11/1973 | Productor/es: | Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal Pérez Climent, Antonio, Aparejador municipal Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00004454 Signatura 009180/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 11 | | | Rótulo venta aceitunas : Plaza del Mercado | Fechas: | 12/01/1942 - 23/06/1942 12/01/1942 | Productor/es: | Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00009758 Signatura 006613/104 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 12 | | | Traslado de industria de aderezo de aceitunas : Fernán Caballero, s/n | Fechas: | 18/08/1950 - 07/11/1950 18/08/1950 | Productor/es: | Gisbert Miralles, Julio
| | Expediente | | N.Control 00005451 Signatura 006536/234 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|