| 1 | | | Construcción edificio industrial : Polígono Cotes Baixes, G-8 | Fechas: | 31/10/1977 - 07/02/1978 31/10/1977 | Productor/es: | Llinares Ferri, Antonio Esteve Sempere, Francisco Doménech Pastor, Antonio, Arquitecto
| | Expediente | | N.Control 00022310 Signatura 011538/006 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 2 | | | Construir edificio industrial : Reconquista | Fechas: | 02/06/1964 - 08/07/1964 02/06/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003375 Signatura 006476/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construir edificio industrial : prolongación Avenida General Mola | Fechas: | 16/04/1966 - 11/03/1967 16/04/1966 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00003578 Signatura 006488/001 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Exposición lápidas sin venta : Mosén Torregrosa, 25 | Fechas: | 02/03/1972 - 10/03/1972 02/03/1972 | Productor/es: | Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008538 Signatura 006555/083 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Exposición mármoles y lápidas : San Francisco, 54 | Fechas: | 30/06/1972 - 09/09/1972 30/06/1972 | Productor/es: | Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00008565 Signatura 006555/110 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Taller mármoles y piedras : Prolongación General Mola, s/n | Fechas: | 23/08/1967 - 12/07/1969 23/08/1967 | Productor/es: | Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00011205 Signatura 007468/058 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Taller mármoles y piedras : Prolongación General Mola, s/n | Fechas: | 23/08/1967 - 12/07/1969 23/08/1967 | Productor/es: | Esteve Sempere, Francisco Sanz Belda, Juan, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012043 Signatura 003886/015 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Venta de lápidas : El Camí, 3 | Fechas: | 11/07/1985 - 03/12/1985 11/07/1985 | Productor/es: | Esteve Sempere, Francisco
| | Expediente | | N.Control 00063790 Signatura 011771/009 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|