| 1 | | | Construir edificio industrial ; Prórroga plazo terminación : Entenza, Cid, Viriato y Navas | Fechas: | 04/02/1941 - 12/05/1943 04/02/1941 | Productor/es: | Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Municipal Albors Vicens, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00001213 Signatura 006424/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Desmonte de solar : Cid ; Viriato ; Entenza | Fechas: | 12/07/1940 - 21/08/1940 12/07/1940 | Productor/es: | Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Albors Vicens, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00000992 Signatura 006419/014 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Desvio de la acequia : Viriato ; Cid | Fechas: | 09/09/1940 - 24/10/1940 09/09/1940 | Productor/es: | Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Albors Vicens, Enrique
| | Expediente | | N.Control 00001020 Signatura 006419/041 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Electromotor para horno de pan cocer : Maestro Ribera Montes, 48 | Fechas: | 07/03/1934 - 05/04/1934 07/03/1934 | Productor/es: | Pla Doménech, Vicente Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Botella Asensi, Evaristo, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014844 Signatura 011494/070 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 5 | | | Electromotores en horno : La Libertad, 26 | Fechas: | 12/12/1933 - 20/12/1934 12/12/1933 | Productor/es: | Payá Martínez, Miguel Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Durá Llopis, Juan, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00014508 Signatura 011492/038 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 6 | | | Motor eléctrico en taller de carpintería : Avenida del 14 de Abril, 62 | Fechas: | 17/11/1933 - 09/12/1933 17/11/1933 | Productor/es: | Sirvent Giner, José Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00014334 Signatura 011488/031 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 7 | | | Motor para accionar molino de almendra : San Jorge, 11 | Fechas: | 09/03/1934 - 10/04/1934 09/03/1934 | Productor/es: | Lasso Martínez, Pilar Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero Botella Asensi, Evaristo, Alcalde
| | Expediente | | N.Control 00014486 Signatura 011492/016 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|
| 8 | | | Motor para fábrica de hilados : Maestro Ribera Montes, 9 | Fechas: | 17/02/1934 - 12/03/1934 17/02/1934 | Productor/es: | Segura Payá, Tomás Boronat Boronat, Manuel, Ingeniero
| | Expediente | | N.Control 00013933 Signatura 011482/069 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL | |
|