| 1 | | | Ampliación fábrica de espejos y lunas : San Francisco, 61 | Fechas: | 29/05/1959 - 31/07/1959 29/05/1959 | Productor/es: | Beneito Sempere, Manuel Miró García, Enrique, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00013406 Signatura 003912/020 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliar local industrial patio posterior : Vistabella, 1 | Fechas: | 02/01/1962 - 07/05/1963 02/01/1962 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00003160 Signatura 006464/003 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Construcción 8 viviendas subvencionadas y un local : Vistabella, 1 | Fechas: | 16/03/1963 - 27/04/1963 16/03/1963 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00003224 Signatura 006464/030 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 4 | | | Construir chalet : Cotes Altes | Fechas: | 15/01/1975 - 13/03/1975 15/01/1975 | Productor/es: | García Terol, Víctor, Arquitecto Gozálbez Esteve, José, Arquitecto Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00004521 Signatura 009197/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 5 | | | Construir edificio para industria y vivienda : Vistabella, 1 | Fechas: | 27/09/1962 - 30/10/1962 27/09/1962 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00003119 Signatura 006463/013 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 6 | | | Construir nave parte posterior : San Francisco, 77 | Fechas: | 15/01/1960 - 09/02/1960 15/01/1960 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00002860 Signatura 006455/009 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 7 | | | Denuncia molestias taller de cristalería : Vistabella, 1 | Fechas: | 23/07/1963 - 12/08/1963 23/07/1963 | Productor/es: | Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00010542 Signatura 007445/044 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 8 | | | Rótulo cristalería : San Francisco, 77 | Fechas: | 07/04/1959 - 18/04/1958 07/04/1959 | Productor/es: | Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00010007 Signatura 006615/047 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 9 | | | Traslado y ampliación de industria de manipulación de vidrio : Vistabella, 1 | Fechas: | 20/09/1963 - 31/12/1963 20/09/1963 | Productor/es: | Beneito Sempere, Manuel
| | Expediente | | N.Control 00010565 Signatura 007447/019 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 10 | | | Traslado y ampliación de industria de manipulación de vidrio (proyecto) : Vistabella, 1 | Fechas: | 20/09/1963 - 21/01/1991 20/09/1963 | Productor/es: | Beneito Sempere, Manuel Serra Cremades, Luis, Perito industrial
| | Expediente | | N.Control 00012235 Signatura 003890/012 Arxiu ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|