| 1 | | | Ampliación taller construcciones mecánicas `Aznar, Rodes y Albero` : Gonzalo Cantó, 5 | Fechas: | 04/06/1957 - 31/10/1957 04/06/1957 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge Reig Gisbert, Santiago, Ingeniero Industrial
| | Expediente | | N.Control 00013500 Signatura 003914/019 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 2 | | | Ampliar edificio industrial Plaza Gonzalo Cantó, Churruca | Fechas: | 11/01/1965 - 06/02/1965 11/01/1965 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Aznar Mataix, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00003434 Signatura 006479/002 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 3 | | | Cambio de nombre taller construcciones mecánicas `Aznar, Rodes y Albero` : Gonzalo Cantó, 4 | Fechas: | 12/03/1985 - 23/05/1985 12/03/1985 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge Ferrer Sellés, Alfredo
| | Expediente | | N.Control 00061693 Signatura 011732/020 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 4 | | | Construcción edificio industrial : Calle Bañeres, s/n | Fechas: | 24/02/1964 - 24/03/1964 24/02/1964 | Productor/es: | Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Aznar Mataix, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00003322 Signatura 006474/005 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|
| 5 | | | Construir edificio almacén : Churruca, 2 | Fechas: | 31/10/1972 - 10/01/1973 31/10/1972 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge Monllor Boronat, Roque, Arquitecto Briet Barrachina, José, Arquitecto municipal
| | Expediente | | N.Control 00027005 Signatura 009160/011 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970 | |
|
| 6 | | | Industria de fundición de hierro y metales : Carretera de Bañeres, s/n | Fechas: | 31/08/1964 - 04/11/1965 31/08/1964 | Productor/es: | Aznar Mataix, Jorge
| | Expediente | | N.Control 00010859 Signatura 007455/040 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971 | |
|