1 A la milicia nacional de España...los que suscriben, ...individuos que fueron de la Milicia Nacional de la ciudad de Alcoy...en justa defensa de su honor... / Agustín Albors Blanes...[et. al.] Fechas: , Imp. 1856 Productor/es: Albors Blanes, Agustín Expediente Lugar: Alcoi N.Control 00053812 Signatura 003836/003-A Archivo Biblioteca
2 Abrir puerta : San Mateo, 100 Fechas: 14/02/1925 - 20/02/1925 14/02/1925 Productor/es: Santonja Moltó, Antonio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Municipal Albors Raduán, Enrique, Alcalde Expediente N.Control 00016924 Signatura 007541/016 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
3 Abrir puerta en valla : Partida de Cotes Bajo, Caseta Llidó Fechas: 19/08/1924 - 27/08/1924 19/08/1924 Productor/es: Molines Ripoll, Rafael Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal Albors Raduán, Enrique, Alcalde Expediente N.Control 00016856 Signatura 007539/111 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
4 Abrir ventana en casa de Antonio Vilaplana : San Roque, 31 Fechas: 07/11/1923 - 15/11/1923 07/11/1923 Productor/es: Valls Gadea, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal Albors Raduán, Enrique, Alcalde Expediente N.Control 00016753 Signatura 007539/024 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
5 Acometida alcantarillado : Barrio Caramanchel, 2 y 4 Fechas: 15/10/1932 - 17/07/1933 15/10/1932 Productor/es: Albors Raduán, Enrique Expediente N.Control 00020735 Signatura 007523/041 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
6 [Acuerdo entre los hermanos Albors sobre el funcionamiento del molino papelero] Fechas: 17/01/1771 17/01/1771 Productor/es: Albors, (família) Albors Gisbert, Vicente, (1719-1785) Albors Gisbert, Francisco Albors Gisbert, Joaquín Expediente Lugar: Alcoi N.Control 00083965 Signatura 012002/012 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS
7 Adaptación de la casa para servicios de la F.E.T y de las J.O.N.S. : San Nicolás, 14 y 16 Fechas: 19/06/1939 - 14/07/1939 19/06/1939 Productor/es: Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Pascual Gisbert, Fabián Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Cortés Miralles, José, Arquitecto Municipal Expediente N.Control 00000887 Signatura 007562/071 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
8 Adición al inventario de los bienes que quedaron por finiquitar tras la muerte de Rosa Pérez, y que en común poseía con su marido Fechas: 13/11/1811 13/11/1811 Productor/es: Albors, (família) Lorca, Tomás, Notario Pérez Vilaplana, Rosa Expediente Lugar: Alcoi N.Control 00084320 Signatura 012002/046 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS
9 Adjudicación [de bienes] a Rigoberto Albors Monllor en la división de bienes de Josefa Gosálbez Vilaplana Fechas: 11/06/1894 11/06/1894 Productor/es: Albors, (família) Albors Monllor, Rigoberto Gosálbez Vilaplana, Josefa Oltra Faus, Enrique, Notario Expediente N.Control 00092008 Signatura 012002/158 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS
10 Agencia de propiedad inmobiliaria : Goya, 1 Fechas: 12/11/1982 - 02/05/1983 12/11/1982 Productor/es: Albors Ripoll, Vicente Expediente N.Control 00063320 Signatura 011765/064 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL POSTERIOR A 1970
11 [Agustín Albors Blanes, `Pelletes`] / Eduardo Ruiz Fechas: 1868 - 1873 1868 Autor: Ruiz, Eduardo Pieza Lugar: València N.Control 00043601 Signatura 008496 Archivo Fototeca
12 [Agustín Albors `Pelletes` y su esposa] Fechas: 1860 - 1873 1860 Pieza N.Control 00038829 Signatura 003634 Archivo Fototeca
13 [Agustín Francisco Albors solicita licencia para variar en edificio de máquinas el molino papelero que posee enfeutado al Real Patrimonio] Fechas: 07/09/1836 - 24/09/1836 07/09/1836 Productor/es: Albors, (família) Albors Santonja, Agustín Francisco Expediente N.Control 00090452 Signatura 012002/138 Archivo FONDO FAMILIA ALBORS
14 Alfredo Iglesias Moral en demanda de desahucio contra Francisco Albors Calvo por falta de pago Fechas: 07/12/1933 - 06/02/1934 07/12/1933 Productor/es: Iglesias Moral, Alfredo Albors Calvo, Francisco Expediente N.Control 00100448 Signatura 010291/083 Archivo FONDO JUZGADOS
15 Almacén de trapo y papel : San Jaime, 40 Fechas: 09/04/1948 - 15/05/1948 09/04/1948 Productor/es: Albors Jordá, Francisco Expediente N.Control 00005181 Signatura 006535/275 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
16 [Alumnos del centro Gormaget] Fechas: 1960 - 1970 1960 Pieza N.Control 00041784 Signatura 006673 Archivo Fototeca
17 Ampliación de las Escuelas del Ave María : Santa Bárbara Fechas: 13/06/1940 - 11/07/1940 13/06/1940 Productor/es: Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Albors Vicens, Germán, Arquitecto Municipal Arnauda Gisbert, José Expediente N.Control 00000982 Signatura 006419/004 Archivo ARXIU ADMINISTRATIU MUNICIPAL ANTERIOR A 1971
18 Ampliación de red eléctrica urbana Fechas: 22/05/1912 - 18/07/1912 22/05/1912 Productor/es: Albors Raduán, Francisco Vilaplana Llorca, Adolfo, Ingeniero Expediente N.Control 00020773 Signatura 007531/019 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
19 Ampliación del garaje : Plaza del Pintor Gisbert, 15 Fechas: 12/11/1926 - 09/12/1926 12/11/1926 Productor/es: Albors Raduán, Remigio Pascual Pastor, Vicente, Arquitecto Aracil Aznar, Joaquín, Arquitecto Municipal Expediente N.Control 00017104 Signatura 007542/092 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL
20 Ampliación edificio industrial : [Fábrica del Gas] Fechas: 14/06/1911 14/06/1911 Productor/es: Albors Raduán, Francisco Expediente N.Control 00015332 Signatura 005686/155 Archivo ARXIU HISTÒRIC MUNICIPAL