BIVIA
PORTAL DEL PATRIMONI DOCUMENTAL D´ALCOI
Buscar
Quadre
Presentació
VAL
CAS
Ir a:
Qualsevol camp Conté PLA DOMENECH, VICENTE
Filtro
Tipo de material
Colección
Fecha
Mes
Objectes digitals
OPAC EXTERN
Qualsevol camp Conté PLA DOMENECH, VICENTE
Buscar
Ordenar per:
Títol
Títol decreciente
autor
autor decreciente
Fecha documento
Fecha documento decreciente
Por página
Registres trobats: 5
Total Pàgines: 1
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
02 - FONDO ADMINISTRATIVO
02 - Secretaría
05 - Obras y urbanismo
03 - Obras particulares
06 - Expedientes de obra
Construcción retretes: Arias Miranda, 48
.
En: 06 - Expedientes de obra
31/12/1931 - 02/02/1932
Descripción:
Signatura:
007551/093
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
01 - FONDO HISTÓRICO
14 - Industrias
02 - Industria
01 - Aperturas
Electromotor para horno de pan cocer: Maestro Ribera Montes, 48
.
En: 01 - Aperturas
07/03/1934 - 05/04/1934
Descripción:
Signatura:
011494/070
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
01 - FONDO HISTÓRICO
15 - Obras públicas y urbanismo
03 - Obras de particulares
02 - Demoliciones y estados ruinosos
Estado ruinoso de edificio: Amalio Gimeno, 2
.
En: 02 - Demoliciones y estados ruinosos
30/12/1935 - 06/08/1936
Descripción:
Signatura:
007522/030
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
01 - FONDO HISTÓRICO
14 - Industrias
02 - Industria
01 - Aperturas
Traslado motor eléctrico: Arias Miranda, 48, desde Purísima, 13
.
En: 01 - Aperturas
12/12/1931 - 11/01/1932
Descripción:
Signatura:
011494/061
Ver años
Mostrar nivel Superior
AMA - ARXIU MUNICIPAL D´ALCOI
02 - FONDO ADMINISTRATIVO
02 - Secretaría
05 - Obras y urbanismo
04 - Industrias
01 - Aperturas
Traspaso panadería y horno de pan cocer: General Sanjurjo, 48
.
En: 01 - Aperturas
02/02/1952 - 23/07/1960
Descripción:
Signatura:
006537/193
Ver años
Pàgina: 1/1
Ajuntament d`Alcoi
Contacte
102novadoc.es