Registres trobats: 7 Total Pàgines: 1
Mostrar nivel Superior
14 h.
19/02/1923 - 09/04/1923
010013/032
Mostrar nivel Superior
15 h. ; Fol.
05/08/1918 - 27/09/1918
010030/031
Mostrar nivel Superior
11 h.
17/10/1913 - 14/11/1913
010939/038
Mostrar nivel Superior
01/03/1956 - 28/07/1959
011795/023
Mostrar nivel Superior
8 h. ; Fol.
17/06/1913 - 01/07/1913
010383/014
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1940 - 1950
Juan González, Vicente Sánchez, Enrique Castro, Enrique Pascual, Antonio Mompeán, Casimiro Valero y José Seguí.
003614
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1974
Aparecen desde arriba, Alejandro Jiménez, Rigoberto Company, Javier Gimeno, Gregorio Coloma, Joaquín Ibáñez, José Sanus, Marcial Martínez, Ernesto Rodríguez, Jorge Sorolla, Antonio Sempere, Vicente Boronat, antonio Revert, Hermelando Linares, Vicente Esteve, Jorge Monllor, Roberto Carbonell, Vicente Llorca, Antonio Molina, J. Antonio Molina, José Monllor, Remigio Sorolla, Carlos Company, Santiago Abad, José Pascual y Enrique Bosch; en el centro, Mariano González, Santiago del Hoyo, Rafael Terol, Ángel Tortosa, Federico Jornet, Rafael Sempere y Víctor Barrachina; agachados, Eduardo Segura, Eduardo Cortés, José Blasco, Rafael Ferrándiz, Cristóbal López, Ernesto Jordá, Miguel Miralles, José Sempere, y R. Terol Gisbert.
003854
Pàgina: 1/1