Registros encontrados: 22 Total Páginas: 2
Mostrar nivel Superior
04/02/1964 - 09/03/1965
007450/028
Mostrar nivel Superior
157 h.
14/11/1931 - 07/03/1933
010346/001
Mostrar nivel Superior
04/02/1965 - 20/04/1965
006480/011
Mostrar nivel Superior
04/02/1965 - 20/04/1965
006480/010
Mostrar nivel Superior
13/11/1957 - 03/01/1958
006451/042
Mostrar nivel Superior
5 h. ; Fol.
02/09/1907 - 12/09/1907
010896/027
Mostrar nivel Superior
Caja
1939 - 1961
011009
Mostrar nivel Superior
Carpeta (50 expedientes)
1925 - 1938
010371/034
Mostrar nivel Superior
Familia Albors
173 unidades de descripción (xxx pdfs) Archivo de texto
1734 - 1972
Contiene documentación generada por la Familia Albors, desde 1734 a 1972. Se trata de una copia digital realizada por el Archivo Históricos en 2020, a partir de microfilms que el propio Archivo de Alcoy realizó en la década de 1990, sobre documentación original que se devolvió a sus propietarios. La documentación está formada por documentos personales: partidas de bautismo, dotes, herencias, escrituras de compra-venta, y otra documentación relacionada con la actividad industrial y bancaria de la familia.
El fondo testimonia la historia de la familia (genealogía), y sus actividades.
22
Mostrar nivel Superior
Fotografía: Monocromo. Bueno.
1933
1. Miguel Llopis, 2. Remigio Albors Raduán, 3. Domingo Espinós Vilaplana, 4. Beltrán de las Bayonas, 5. Antonio Vicens, 6. José Vicens, 8. Adolfo Reus, 9. Carbonell Bas, 12. Eugenio Aracil, 14. Isidoro Pérez, 15. Vicente Tormo, 16. Desiderio Laporta, 17. José Ferrándiz Belda, 19. Rafael García, 20. Francisco Vilaplana, 21. Enrique Albors Raduán, 22. Gregorio Romero Vicent, 24. Venancio Riera, 25. Vicente Jordá, 26. Bonifacio Pérez de León, 27. José Pérez de León, 28. Sres. Rius, 29. Modesto Payá, 31. Rafael Silvestre, 32. Rodolfo Terol Aznar, 33. Francisco Vicens, 35. Ángel Abad, 38. Ángel Gómez, 39. Mariano Gil de Bernabé, 40. Pedro Riera, 42. Ángel Carbonell, 43. Ginés Muñoz, 44. Ángel Gómez, 45. Francisco Matarredona, 46. Santiago Blanes, 49. Enrique Abad, 51. José Abad, 52. Rafael Vicens Moltó.
007371
Mostrar nivel Superior
13 h. ; Fol.
03/08/1910 - 12/08/1910
010304/064
Mostrar nivel Superior
9 h.
18/05/1908 - 23/05/1908
010343/036
Mostrar nivel Superior
5 h.
16/06/1934 - 17/07/1934
010832/006
Mostrar nivel Superior
10 h.
24/10/1931 - 26/11/1931
010436/070
Mostrar nivel Superior
7 h.
02/06/1928 - 02/07/1928
010794/019
Mostrar nivel Superior
20 h. Fol.
12/09/1896 - 30/10/1896
010384/054
Mostrar nivel Superior
16, 5 h. ; Fol.
03/04/1924 - 25/06/1925
Acompañado de : Aprobación de la división de bienes de Regina Jordá Canet
010657/025
Mostrar nivel Superior
02/10/1958 - 12/11/1958
006615/040
Mostrar nivel Superior
3 h.
07/07/1932 - 22/07/1932
010698/041
Página: 1/2